1. augustIngermarie Jensen blir med i styretChr. Hansen A/SIngermarie Jensen erstatter Anisha Goel i styret for Chr. Hansen A/S etter en periode på 2 år.Se mere
1. juliMorten Enggaard Rasmussen blir med i styretChr. Hansen A/SMorten Enggaard Rasmussen blir med i styret for Chr. Hansen A/S. Anisha Goel er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juliMorten Enggaard Rasmussen blir adm. direktørChr. Hansen A/SMorten Enggaard Rasmussen erstatter Winnie Højvang Bügel som adm. direktør i Chr. Hansen A/S. Anisha Goel er medlem av styret.Se mere
27. juniOverskudd på DKK 574 mio.Chr. Hansen A/SChr. Hansen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. desember 2023. Anisha Goel er medlem av styret.Se mere
25. juniWinnie Højvang Bügel forlater styretChr. Hansen A/SWinnie Højvang Bügel forlater styret for Chr. Hansen A/S etter en periode på 18 år. Anisha Goel er fortsatt styremedlem.Se mere
29. januarErstatning i styretChr. Hansen A/S4 endringer i styret for Chr. Hansen A/S. Anisha Goel er fortsatt styremedlem.Se mere
3. februar 2023 · Food SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerHansen A/S Anisha Goel og Bent Knudsen er indtrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem hos Chr. Les artikkel
3. februar 2023Overskudd på DKK 1,2 mia.Chr. Hansen A/SChr. Hansen A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022. Anisha Goel er medlem av styret.Se mere
13. januar 2023Anisha Goel blir med i styretChr. Hansen A/SAnisha Goel blir med i styret for Chr. Hansen A/S.Se mere