14. november 2019Endring i eierkretsenFLEMMING O. MØLLER HOLDING ApSAnita Møller er ikke lenger registrert som reell eier av FLEMMING O. MØLLER HOLDING ApS.Se mere
1. mars 2019Endring i eierkretsenFLEMMING O. MØLLER ApSAnita Møller er ikke lenger registrert som reell eier av FLEMMING O. MØLLER ApS.Se mere
18. januar 2019Lise Holt Olesen forlater ledelsenFLEMMING O. MØLLER HOLDING ApSLise Holt Olesen forlater ledelsen for FLEMMING O. MØLLER HOLDING ApS etter en periode på 5 år. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
18. januar 2019Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONFLEMMING O. MØLLER HOLDING ApSTidligere status: Normal. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
13. november 2018Overskudd på DKK 1,0 mio.FLEMMING O. MØLLER ApSFLEMMING O. MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
13. november 2018Overskudd på DKK 65 mio.FLEMMING O. MØLLER HOLDING ApSFLEMMING O. MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
22. desember 2017Endring i eierkretsenEJENDOMMEN ELVÆRKSVEJ 11 ApSAnita Møller er ikke lenger registrert som reell eier av EJENDOMMEN ELVÆRKSVEJ 11 ApS.Se mere
4. desember 2017Overskudd på DKK 3,2 mio.FLEMMING O. MØLLER HOLDING ApSFLEMMING O. MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
4. desember 2017Overskudd på DKK 969.544 EJENDOMMEN ELVÆRKSVEJ 11 ApSEJENDOMMEN ELVÆRKSVEJ 11 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
4. desember 2017Overskudd på DKK 2,0 mio.FLEMMING O. MØLLER ApSFLEMMING O. MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
15. august 2017AdresseendringFLEMMING O. MØLLER ApSFLEMMING O. MØLLER ApS flytter fra København SV til Skovlunde. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
25. november 2016Overskudd på DKK 4,7 mio.FLEMMING O. MØLLER HOLDING ApSFLEMMING O. MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
23. november 2016Overskudd på DKK 3,3 mio.FLEMMING O. MØLLER ApSFLEMMING O. MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
23. november 2016Overskudd på DKK 1,1 mio.EJENDOMMEN ELVÆRKSVEJ 11 ApSEJENDOMMEN ELVÆRKSVEJ 11 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
21. desember 2015Overskudd på DKK 902.144 EJENDOMMEN ELVÆRKSVEJ 11 ApSEJENDOMMEN ELVÆRKSVEJ 11 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
21. desember 2015Overskudd på DKK 2,3 mio.FLEMMING O. MØLLER HOLDING ApSFLEMMING O. MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
21. desember 2015Overskudd på DKK 1,2 mio.FLEMMING O. MØLLER ApSFLEMMING O. MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
16. september 2014Overskudd på DKK 1,8 mio.FLEMMING O. MØLLER ApSFLEMMING O. MØLLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
16. september 2014Overskudd på DKK 2,5 mio.FLEMMING O. MØLLER HOLDING ApSFLEMMING O. MØLLER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere
16. september 2014Overskudd på DKK 717.965 EJENDOMMEN ELVÆRKSVEJ 11 ApSEJENDOMMEN ELVÆRKSVEJ 11 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Anita Møller eier 100% av virksomheten.Se mere