17. mars 2014Anja Ammentorp forlater styretHASLE CYKELCENTER A/SAnja Ammentorp forlater styret for HASLE CYKELCENTER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
27. juni 2013Underskudd på DKK 62.208 HASLE CYKELCENTER A/SHASLE CYKELCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anja Ammentorp er styreleder.Se mere
4. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortHASLE CYKELCENTER A/SHASLE CYKELCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anja Ammentorp er styreleder.Se mere
5. desember 2011Anja Ammentorp blir med i styretHASLE CYKELCENTER A/SAnja Ammentorp blir med i styret for HASLE CYKELCENTER A/S.Se mere