26. juniOverskudd på DKK 54 mio.Barker Holding ApSBarker Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anja Maria Plampin eier 30% av virksomheten.Se mere
14. juni 2023Overskudd på DKK 115 mio.Barker Holding ApSBarker Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anja Maria Plampin eier 30% av virksomheten.Se mere
10. mai 2022Overskudd på DKK 110 mio.Barker Holding ApSBarker Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anja Maria Plampin eier 30% av virksomheten.Se mere
22. april 2021Overskudd på DKK 44 mio.Barker Holding ApSBarker Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anja Maria Plampin eier 30% av virksomheten.Se mere
6. april 2020Overskudd på DKK 1,1 mio.Barker Holding ApSBarker Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. desember 2019 til 31. desember 2019. Anja Maria Plampin eier 30% av virksomheten.Se mere
10. mars 2020Anja Maria Plampin forlater styretTITAN SALES & MANAGEMENT HOLDING ApSAnja Maria Plampin forlater styret for TITAN SALES & MANAGEMENT HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
20. desember 2019Endring i eierkretsenBarker Holding ApSAnja Maria Plampin registrert som reell eier av Barker Holding ApS.Se mere
6. mai 2019Overskudd på DKK 17 mio.TITAN SALES & MANAGEMENT HOLDING ApSTITAN SALES & MANAGEMENT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anja Maria Plampin er medlem av styret.Se mere
20. april 2018Overskudd på DKK 23 mio.TITAN SALES & MANAGEMENT HOLDING ApSTITAN SALES & MANAGEMENT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anja Maria Plampin er medlem av styret.Se mere
5. september 2017Anja Maria Plampin blir med i styretTITAN SALES & MANAGEMENT HOLDING ApSAnja Maria Plampin blir med i styret for TITAN SALES & MANAGEMENT HOLDING ApS.Se mere