15. desember 2014Anja Rebo forlater ledelsenNEURO MEDIA ApSAnja Rebo forlater ledelsen for NEURO MEDIA ApS etter en periode på 10 år.Se mere
31. mai 2012Ny status UNDER KONKURSNEURO MEDIA ApSTidligere status: Normal. Anja Rebo er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2012Kim Benny Madsen forlater ledelsenNEURO MEDIA ApSKim Benny Madsen forlater ledelsen for NEURO MEDIA ApS etter en periode på 14 år. Anja Rebo er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2011Regnskap for 2010 offentligjortNEURO MEDIA ApSNEURO MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Anja Rebo er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortNEURO MEDIA ApSNEURO MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Anja Rebo er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2010Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeNEURO MEDIA ApSTidligere bransje: Avl af heste og dyr af hestefamilien. Anja Rebo er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortNEURO MEDIA ApSNEURO MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Anja Rebo er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortNEURO MEDIA ApSNEURO MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Anja Rebo er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Avl af heste og dyr af hestefamilienNEURO MEDIA ApSTidligere bransje: Stutterier. Anja Rebo er medlem af ledelsen.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortNEURO MEDIA ApSNEURO MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Anja Rebo er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortNEURO MEDIA ApSNEURO MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Anja Rebo er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2005AdresseendringNEURO MEDIA ApSNEURO MEDIA ApS flytter fra Brønderslev til Vrå. Anja Rebo er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortNEURO MEDIA ApSNEURO MEDIA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Anja Rebo er medlem af ledelsen.Se mere
31. august 2004Anja Rebo blir med i ledelsenNEURO MEDIA ApSAnja Rebo blir med i ledelsen for NEURO MEDIA ApS.Se mere