8. juni 2023Endring i eierkretsenSFO Holding ApSAnja Sandholm Andersen er ikke lenger registrert som reell eier av SFO Holding ApS.Se mere
19. mai 2022Underskudd på DKK 18.525 SFO Holding ApSSFO Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anja Sandholm Andersen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
11. mai 2021Underskudd på DKK 19.429 SFO Holding ApSSFO Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anja Sandholm Andersen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
25. januar 2021Underskudd på DKK 13.545 SFO Holding ApSSFO Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 25. januar 2019 til 31. desember 2019. Anja Sandholm Andersen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
27. desember 2020Ny status NORMALSFO Holding ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Anja Sandholm Andersen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
11. desember 2020Rene Falch Olesen blir med i ledelsenSFO Holding ApSRene Falch Olesen blir med i ledelsen for SFO Holding ApS. Anja Sandholm Andersen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
2. november 2020Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSFO Holding ApSTidligere status: Normal. Anja Sandholm Andersen eier 27,5% av virksomheten.Se mere
25. januar 2019StiftelseSFO Holding ApSSFO Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Anja Sandholm Andersen eier 27,5% av virksomheten.Se mere