7. november 2007Niels Ingstrup Knudsen blir med i ledelsenFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSNiels Ingstrup Knudsen erstatter Anker Knudsen i ledelsen for FAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS etter en periode på 20 år.Se mere
15. mai 2007AdresseendringFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS flytter til ny adresse i Nykøbing Sj. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2006Regnskap for 2006 offentligjortFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. oktober 2005Regnskap for 2005 offentligjortFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. august 2003Regnskap for 2003 offentligjortFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juli 2003AdresseendringFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS flytter til ny adresse i Nykøbing Sj. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 2001Regnskap for 2001 offentligjortFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 30. juni. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. november 1999Regnskap for 1999 offentligjortFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 1996Regnskap for 1996 offentligjortFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSFAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. april 1989Anker Knudsen forlater ledelsenFORLAGET AUTOMATIK ApSAnker Knudsen forlater ledelsen for FORLAGET AUTOMATIK ApS etter en periode på 9 år.Se mere
17. desember 1987Nytt navn: FAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApSApS KBUS 8 NR. 2605ApS KBUS 8 NR. 2605 skifter navn til FAGBLADSFORLAGET TEKNIK & VIDEN ApS. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 1987Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS KBUS 8 NR. 2605Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS KBUS 8 NR. 2605 etter en periode på 6 måneder. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. november 1987Ny status UNDER KONKURSFORLAGET AUTOMATIK ApSTidligere status: Normal. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1987StiftelseApS KBUS 8 NR. 2605ApS KBUS 8 NR. 2605 stiftes i bransjen anden udgivervirksomhed. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 1980StiftelseFORLAGET AUTOMATIK ApSFORLAGET AUTOMATIK ApS stiftes i 1980. Anker Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere