24. oktober 2014 · Sjællands NyhederGeppels Gastro solgtGeppels Gastro har ifølge indehaveren Ann Bendtsen åbent til og med onsdag den 29.oktober. supLes artikkel
30. juni 1998Ann Bendtsen forlater styretD.B. INVEST A/SAnn Bendtsen forlater styret for D.B. INVEST A/S etter en periode på 16 år.Se mere
30. juni 1998Ann Bendtsen forlater styretLE ANN A/SAnn Bendtsen forlater styret for LE ANN A/S etter en periode på 10 år.Se mere
30. juni 1998Ann Bendtsen forlater ledelsenLE ANN A/SAnn Bendtsen forlater ledelsen for LE ANN A/S etter en periode på 6 år.Se mere
30. juni 1998Ann Bendtsen forlater ledelsenD.B. INVEST A/SAnn Bendtsen forlater ledelsen for D.B. INVEST A/S etter en periode på 6 år.Se mere
3. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortLE ANN A/SLE ANN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Ann Bendtsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortD.B. INVEST A/SD.B. INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Ann Bendtsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortLE ANN A/SLE ANN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Ann Bendtsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortD.B. INVEST A/SD.B. INVEST A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Ann Bendtsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 1993Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGLE ANN A/STidligere status: Normal. Ann Bendtsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. november 1992Ann Bendtsen blir med i ledelsenD.B. INVEST A/SAnn Bendtsen erstatter Ole Elverdam Borch i ledelsen for D.B. INVEST A/S etter en periode på 3 måneder.Se mere
25. november 1992Ann Bendtsen blir med i ledelsenLE ANN A/SAnn Bendtsen erstatter Ole Elverdam Borch i ledelsen for LE ANN A/S etter en periode på 3 måneder.Se mere
19. august 1992Erstatning i styretLE ANN A/S4 endringer i styret for LE ANN A/S. Ann Bendtsen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. august 1992Erstatning i styretD.B. INVEST A/S4 endringer i styret for D.B. INVEST A/S. Ann Bendtsen er fortsatt styremedlem.Se mere
19. august 1992Ole Elverdam Borch blir med i ledelsenD.B. INVEST A/SOle Elverdam Borch erstatter Denny Poul Bendtsen i ledelsen for D.B. INVEST A/S etter en periode på 10 år. Ann Bendtsen er medlem av styret.Se mere
19. august 1992Ole Elverdam Borch blir med i ledelsenLE ANN A/SOle Elverdam Borch erstatter Denny Poul Bendtsen i ledelsen for LE ANN A/S etter en periode på 4 år. Ann Bendtsen er medlem av styret.Se mere
16. mars 1992Ann Bendtsen forlater styretBUTIK LE ANN A/SAnn Bendtsen forlater styret for BUTIK LE ANN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. mai 1988StiftelseBUTIK LE ANN A/SBUTIK LE ANN A/S stiftes i 1988. Ann Bendtsen er medlem av styret.Se mere
2. mars 1988StiftelseLE ANN A/SLE ANN A/S stiftes i bransjen uoplyst. Ann Bendtsen er medlem av styret.Se mere
22. desember 1982StiftelseD.B. INVEST A/SD.B. INVEST A/S stiftes i bransjen uoplyst. Ann Bendtsen er medlem av styret.Se mere