30. mai 2001Hans Jørgen Kaptain blir med i styretULTVED A/SHans Jørgen Kaptain erstatter Ann Mette Vinholt Hansen i styret for ULTVED A/S etter en periode på 4 år.Se mere
13. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortULTVED A/SULTVED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Ann Mette Vinholt Hansen er medlem av styret.Se mere
27. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortULTVED A/SULTVED A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Ann Mette Vinholt Hansen er medlem av styret.Se mere
22. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortULTVED A/SULTVED A/S offentliggjør regnskap for perioden 15. desember 1996 til 31. desember 1997. Ann Mette Vinholt Hansen er medlem av styret.Se mere
29. mai 1997Nytt navn: ULTVED A/SA/S PSE 38 NR. 1844A/S PSE 38 NR. 1844 skifter navn til ULTVED A/S. Ann Mette Vinholt Hansen er medlem av styret.Se mere
28. mai 1997Ann Mette Vinholt Hansen blir med i styretA/S PSE 38 NR. 1844Ann Mette Vinholt Hansen blir med i styret for A/S PSE 38 NR. 1844.Se mere
28. mai 1997Allan Krogh Hansen blir med i ledelsenA/S PSE 38 NR. 1844Allan Krogh Hansen erstatter Per Emil Hasselbalch Stakemann i ledelsen for A/S PSE 38 NR. 1844 etter en periode på 5 måneder. Ann Mette Vinholt Hansen er medlem av styret.Se mere