28. mars 2008Anna Kirstine Vestergaard forlater styretSKJERN MASKINCENTER A/SAnna Kirstine Vestergaard forlater styret for SKJERN MASKINCENTER A/S etter en periode på 15 år.Se mere
28. mars 2008Preben Overgaard blir med i styretLUNDE MASKINCENTER A/SPreben Overgaard erstatter Anna Kirstine Vestergaard i styret for LUNDE MASKINCENTER A/S etter en periode på 5 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertilSKJERN MASKINCENTER A/STidligere bransje: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertilLUNDE MASKINCENTER A/STidligere bransje: Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
26. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortSKJERN MASKINCENTER A/SSKJERN MASKINCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2005 til 31. oktober 2006. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
26. februar 2007Regnskap for 2006 offentligjortLUNDE MASKINCENTER A/SLUNDE MASKINCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2005 til 31. oktober 2006. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
14. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortLUNDE MASKINCENTER A/SLUNDE MASKINCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2004 til 31. oktober 2005. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
14. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortSKJERN MASKINCENTER A/SSKJERN MASKINCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2004 til 31. oktober 2005. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
17. februar 2005Regnskap for 2004 offentligjortSKJERN MASKINCENTER A/SSKJERN MASKINCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2003 til 31. oktober 2004. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
17. februar 2005Regnskap for 2004 offentligjortLUNDE MASKINCENTER A/SLUNDE MASKINCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2003 til 31. oktober 2004. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
23. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortLUNDE MASKINCENTER A/SLUNDE MASKINCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2002 til 31. oktober 2003. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
23. mars 2004Regnskap for 2003 offentligjortSKJERN MASKINCENTER A/SSKJERN MASKINCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2002 til 31. oktober 2003. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
4. november 2003Regnskap for 2000 offentligjortLUNDE MASKINCENTER A/SLUNDE MASKINCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 9. desember 1999 til 31. oktober 2000. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
21. august 2003Claus Hermansen forlater ledelsenLUNDE MASKINCENTER A/SClaus Hermansen forlater ledelsen for LUNDE MASKINCENTER A/S etter en periode på 8 måneder. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
20. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortLUNDE MASKINCENTER A/SLUNDE MASKINCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2001 til 31. oktober 2002. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
20. januar 2003Regnskap for 2002 offentligjortSKJERN MASKINCENTER A/SSKJERN MASKINCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2001 til 31. oktober 2002. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
10. januar 2003Bent Nielsen blir med i styretSKJERN MASKINCENTER A/SBent Nielsen erstatter Vagn Nielsen i styret for SKJERN MASKINCENTER A/S etter en periode på 10 år. Anna Kirstine Vestergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2003Anna Kirstine Vestergaard blir med i styretLUNDE MASKINCENTER A/SAnna Kirstine Vestergaard erstatter Bjarne Kragh Larsen i styret for LUNDE MASKINCENTER A/S etter en periode på 3 år.Se mere
1. januar 2003Claus Hermansen blir med i ledelsenLUNDE MASKINCENTER A/SClaus Hermansen erstatter Bjarne Kragh Larsen i ledelsen for LUNDE MASKINCENTER A/S etter en periode på 3 år. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere
4. april 2002Regnskap for 2001 offentligjortSKJERN MASKINCENTER A/SSKJERN MASKINCENTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. november 2000 til 31. oktober 2001. Anna Kirstine Vestergaard er medlem av styret.Se mere