2. november 2021Anna Marie Laursen forlater styretKB-KPM HOLDING A/SAnna Marie Laursen forlater styret for KB-KPM HOLDING A/S etter en periode på 7 år.Se mere
22. mars 2021Overskudd på DKK 309.369 KB-KPM HOLDING A/SKB-KPM HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2019 til 30. november 2020. Anna Marie Laursen er medlem av styret.Se mere
3. januar 2021AdresseendringKB-KPM HOLDING A/SKB-KPM HOLDING A/S flytter fra Vejle til Vejle Øst. Anna Marie Laursen er medlem av styret.Se mere
31. juli 2020Underskudd på DKK 1,8 mio.KB-KPM HOLDING A/SKB-KPM HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2018 til 30. november 2019. Anna Marie Laursen er medlem av styret.Se mere
14. mai 2019Underskudd på DKK 2,8 mio.KB-KPM HOLDING A/SKB-KPM HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2017 til 30. november 2018. Anna Marie Laursen er medlem av styret.Se mere
26. mars 2018Overskudd på DKK 412.451 KB-KPM HOLDING A/SKB-KPM HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2016 til 30. november 2017. Anna Marie Laursen er medlem av styret.Se mere
27. april 2017Underskudd på DKK 77.659 KB-KPM HOLDING A/SKB-KPM HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2015 til 30. november 2016. Anna Marie Laursen er medlem av styret.Se mere
29. april 2016Underskudd på DKK 1,1 mio.KB-KPM HOLDING A/SKB-KPM HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2014 til 30. november 2015. Anna Marie Laursen er medlem av styret.Se mere
27. mars 2015Underskudd på DKK 701.320 KB-KPM HOLDING A/SKB-KPM HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2013 til 30. november 2014. Anna Marie Laursen er medlem av styret.Se mere
23. mars 2015Anna Marie Laursen blir med i styretKB-KPM HOLDING A/SAnna Marie Laursen erstatter Kristina Lyager Jensen i styret for KB-KPM HOLDING A/S etter en periode på 11 år.Se mere
13. november 1996Anna Marie Laursen forlater styret'VEJLE MASKINFORRETNING' A/S. VEJLEAnna Marie Laursen forlater styret for 'VEJLE MASKINFORRETNING' A/S. VEJLE etter en periode på 25 år.Se mere
24. mai 1991Endring i eierkretsen'VEJLE MASKINFORRETNING' A/S. VEJLEKristen Lyager Laursen registrert som reell eier av 'VEJLE MASKINFORRETNING' A/S. VEJLE. Anna Marie Laursen er medlem av styret.Se mere
15. juni 1971Stiftelse'VEJLE MASKINFORRETNING' A/S. VEJLE'VEJLE MASKINFORRETNING' A/S. VEJLE stiftes i bransjen engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør, herunder traktorer. Anna Marie Laursen er medlem av styret.Se mere