28. januarEndring i eierkretsenJesper A. Nielsen Ejendomme A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av Jesper A. Nielsen Ejendomme A/S. Anne Alsøe Nielsen er medlem av styret.Se mere
22. januarUnderskudd på DKK 34.776 Jesper A. Nielsen Ejendomme A/SJesper A. Nielsen Ejendomme A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Alsøe Nielsen er medlem av styret.Se mere
17. april 2023Underskudd på DKK 4.438 Jesper A. Nielsen Ejendomme A/SJesper A. Nielsen Ejendomme A/S offentliggjør regnskap for perioden 25. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne Alsøe Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. januar 2022StiftelseJesper A. Nielsen Ejendomme A/SJesper A. Nielsen Ejendomme A/S stiftes i bransjen gennemførelse af byggeprojekter. Anne Alsøe Nielsen er medlem av styret.Se mere