19. februarUnderskudd på DKK 49.057 Dot Media ApSDot Media ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Brandt Hanssing er medlem af ledelsen.Se mere
19. mai 2023Overskudd på DKK 30.776 Dot Media ApSDot Media ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne Brandt Hanssing er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenDot Media ApSAnne Brandt Hanssing er ikke lenger registrert som reell eier av Dot Media ApS.Se mere
29. mai 2022Overskudd på DKK 140.626 Dot Media ApSDot Media ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne Brandt Hanssing er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2021Ny selskapsform AnpartsselskabDot Media ApSDot Media IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Dot Media ApS. Anne Brandt Hanssing er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2021Underskudd på DKK 140.414 Dot Media IVSDot Media IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anne Brandt Hanssing er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2020Overskudd på DKK 38.721 Dot Media IVSDot Media IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anne Brandt Hanssing er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2019Overskudd på DKK 27 Dot Media IVSDot Media IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anne Brandt Hanssing er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018Overskudd på DKK 550 Dot Media IVSDot Media IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anne Brandt Hanssing er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2017Underskudd på DKK 2.846 Dot Media IVSDot Media IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Anne Brandt Hanssing er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2016Overskudd på DKK 5.239 Dot Media IVSDot Media IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Anne Brandt Hanssing er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2015Underskudd på DKK 670 Dot Media IVSDot Media IVS offentliggjør regnskap for perioden 6. januar 2014 til 31. desember 2014. Anne Brandt Hanssing er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2015Anne Brandt Hanssing blir med i ledelsenDot Media IVSAnne Brandt Hanssing blir med i ledelsen for Dot Media IVS.Se mere
27. mars 2015Endring i eierkretsenDot Media IVSAnne Brandt Hanssing registrert som reell eier av Dot Media IVS.Se mere
27. mars 2015Nytt navn: Dot Media IVSWEB BY WEB IVSWEB BY WEB IVS skifter navn til Dot Media IVS. Anne Brandt Hanssing er medlem af ledelsen.Se mere