27. augustFlere forlater styretLogistik Terminal Køge ApS3 medlemmer forlater styret for Logistik Terminal Køge ApS. Anne Brask Borregaard eier 27,5% av virksomheten.Se mere
27. augustPreben Thomas Borregaard blir med i ledelsenLogistik Terminal Køge ApSPreben Thomas Borregaard erstatter Gaute Wigenstad Krekling i ledelsen for Logistik Terminal Køge ApS etter en periode på 4 år. Anne Brask Borregaard eier 27,5% av virksomheten.Se mere
27. augustEndring i eierkretsenLogistik Terminal Køge ApSAnne Brask Borregaard registrert som reell eier av Logistik Terminal Køge ApS.Se mere
27. augustAdresseendringLogistik Terminal Køge ApSLogistik Terminal Køge ApS flytter fra Herlev til Horsens. Anne Brask Borregaard eier 27,5% av virksomheten.Se mere
3. juliEndring i eierkretsenEgeskovvej 23 - 25 Holding ApSAnne Brask Borregaard er ikke lenger registrert som reell eier av Egeskovvej 23 - 25 Holding ApS.Se mere
18. juniAdresseendringEgeskovvej 23 - 25 ApSEgeskovvej 23 - 25 ApS flytter til ny adresse i Horsens. Anne Brask Borregaard eier 27,5% av virksomheten.Se mere
18. juniAdresseendringEgeskovvej 23 - 25 Holding ApSEgeskovvej 23 - 25 Holding ApS flytter til ny adresse i Horsens. Anne Brask Borregaard eier 27,5% av virksomheten.Se mere
17. juniMichael Thorup Mortensen forlater ledelsenEgeskovvej 23 - 25 Holding ApSMichael Thorup Mortensen forlater ledelsen for Egeskovvej 23 - 25 Holding ApS etter en periode på 1 år. Anne Brask Borregaard eier 27,5% av virksomheten.Se mere
17. juniEndring i eierkretsenEgeskovvej 23 - 25 ApSAnne Brask Borregaard registrert som reell eier av Egeskovvej 23 - 25 ApS.Se mere
17. juniEndring i eierkretsenEgeskovvej 23 - 25 Holding ApSAnne Brask Borregaard registrert som reell eier av Egeskovvej 23 - 25 Holding ApS.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 5,4 mio.AB Invest Horsens ApSAB Invest Horsens ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Brask Borregaard er medlem af ledelsen.Se mere
3. juniOverskudd på DKK 39 mio.Borregaard Invest ApSBorregaard Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Brask Borregaard eier 25% av virksomheten.Se mere
31. maiEndring i eierkretsenECPLF Horsens ApSAnne Brask Borregaard er ikke lenger registrert som reell eier av ECPLF Horsens ApS.Se mere
7. maiUnderskudd på DKK 3,6 mio.EJENDOMSSELSKABET FRISKOHUS A/SEJENDOMSSELSKABET FRISKOHUS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Brask Borregaard er medlem av styret.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 51 mio.Værsø Invest ApSVærsø Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Brask Borregaard eier 27,5% av virksomheten.Se mere
3. aprilOverskudd på DKK 30.446 Emilies Plads II ApSEmilies Plads II ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Brask Borregaard eier 27,5% av virksomheten.Se mere
20. februarOverskudd på DKK 53 mio.Ankali Invest ApSAnkali Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Brask Borregaard eier 27,5% av virksomheten.Se mere
6. februarOverskudd på DKK 2,9 mio.Øjesø Invest ApSØjesø Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Brask Borregaard eier 27,5% av virksomheten.Se mere
2. februarUnderskudd på DKK 109.861 Avnsø Invest ApSAvnsø Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 31. oktober 2022 til 31. desember 2023. Anne Brask Borregaard eier 27,5% av virksomheten.Se mere
10. oktober 2023Endring i eierkretsenØjesø Invest ApSAnne Brask Borregaard registrert som reell eier av Øjesø Invest ApS.Se mere