24. juniOverskudd på DKK 555.842 Bostedet Oasen ApSBostedet Oasen ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne-Dorte Bogø Iversen er medlem av styret.Se mere
7. desember 2023Anne-Dorte Bogø Iversen blir med i styretBostedet Oasen ApSAnne-Dorte Bogø Iversen blir med i styret for Bostedet Oasen ApS.Se mere
20. september 2020Anne-Dorte Bogø Iversen forlater styretSJ. ODDE BRUGSFORENINGAnne-Dorte Bogø Iversen forlater styret for SJ. ODDE BRUGSFORENING etter en periode på 4 år.Se mere
17. september 2020Nye navn i styretSJ. ODDE BRUGSFORENING4 nye medlemmer blir med i styret for SJ. ODDE BRUGSFORENING. Anne-Dorte Bogø Iversen er fortsatt styreleder.Se mere
22. mai 2019Overskudd på DKK 225.192 SJ. ODDE BRUGSFORENINGSJ. ODDE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anne-Dorte Bogø Iversen er styreleder.Se mere
25. april 2019Jørgen Schilling-Hansen forlater styretSJ. ODDE BRUGSFORENINGJørgen Schilling-Hansen forlater styret for SJ. ODDE BRUGSFORENING etter en periode på 12 måneder. Anne-Dorte Bogø Iversen er fortsatt styreleder.Se mere
3. mai 2018Underskudd på DKK 152.157 SJ. ODDE BRUGSFORENINGSJ. ODDE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anne-Dorte Bogø Iversen er styreleder.Se mere
27. april 2018Erstatning i styretSJ. ODDE BRUGSFORENING3 endringer i styret for SJ. ODDE BRUGSFORENING. Anne-Dorte Bogø Iversen er fortsatt styreleder.Se mere
27. juni 2017Overskudd på DKK 162.573 SJ. ODDE BRUGSFORENINGSJ. ODDE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Anne-Dorte Bogø Iversen er styreleder.Se mere
27. april 2017Paul Schjøtt forlater styretSJ. ODDE BRUGSFORENINGPaul Schjøtt forlater styret for SJ. ODDE BRUGSFORENING etter en periode på 12 måneder. Anne-Dorte Bogø Iversen er fortsatt styreleder.Se mere
15. juni 2016Overskudd på DKK 595.457 SJ. ODDE BRUGSFORENINGSJ. ODDE BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Anne-Dorte Bogø Iversen er styreleder.Se mere
28. april 2016Anne-Dorte Bogø Iversen blir med i styretSJ. ODDE BRUGSFORENINGAnne-Dorte Bogø Iversen blir med i styret for SJ. ODDE BRUGSFORENING.Se mere