23. januar 2013Anne Højen Sørensen forlater styretFONDEN MARIEHJEMMENEAnne Højen Sørensen forlater styret for FONDEN MARIEHJEMMENE etter en periode på 4 år.Se mere
2. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anne Højen Sørensen er medlem av styret.Se mere
24. januar 2012Erstatning i styretFONDEN MARIEHJEMMENE4 endringer i styret for FONDEN MARIEHJEMMENE. Anne Højen Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2011Bo Friborg Kristiansen blir med i ledelsenFONDEN MARIEHJEMMENEBo Friborg Kristiansen blir med i ledelsen for FONDEN MARIEHJEMMENE. Anne Højen Sørensen er medlem av styret.Se mere
29. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Anne Højen Sørensen er medlem av styret.Se mere
17. mars 2011AdresseendringFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE flytter fra Hellerup til Virum. Anne Højen Sørensen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Anne Højen Sørensen er medlem av styret.Se mere
8. april 2010Erstatning i styretFONDEN MARIEHJEMMENE11 endringer i styret for FONDEN MARIEHJEMMENE. Anne Højen Sørensen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortFONDEN MARIEHJEMMENEFONDEN MARIEHJEMMENE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Anne Højen Sørensen er medlem av styret.Se mere
29. april 2009Anne Højen Sørensen blir med i styretFONDEN MARIEHJEMMENEAnne Højen Sørensen blir med i styret for FONDEN MARIEHJEMMENE.Se mere