23. august · voresbyodense.dkNye virksomheder i Odense i sidste månedVirksomheden ledes af Anne Juul. Les artikkel
5. juliStiftelseDriftsselskabet Assens ApSDriftsselskabet Assens ApS stiftes i bransjen hoteller. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se mere
26. juniOverskudd på DKK 16.554 Hotelselskabet Assens ApSHotelselskabet Assens ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai · erhvervslivodense.dkOverskuddet stiger flere gange: Virksomhed i Ravnebjerg tjente flere penge i seneste regnskabVirksomheden ledes af direktør Anne Juul. Les artikkel
1. maiOverskudd på DKK 65.000 DLJ Invest Holding ApSDLJ Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2023Endring i eierkretsenHotelselskabet Assens ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av Hotelselskabet Assens ApS. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se mere
21. august 2023Vi søger en person til at varetage opvasken over 18 år.Hotelselskabet Assens ApS · AssensHotelselskabet Assens ApS søger ny medarbejder i Assens på fuld tid. Kontaktperson: Anja Kjær, Receptions chef. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se jobopslag
21. august 2023Vi søger en moden og ansvarsbevidst kokHotelselskabet Assens ApS · AssensHotelselskabet Assens ApS søger ny medarbejder i Assens på fuld tid. Kontaktperson: Daniel Juul, Ejer. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se jobopslag
20. juli 2023Vi søger en ansvarsbevidst person til morgenbordet på hotelletHotelselskabet Assens ApS · AssensHotelselskabet Assens ApS søger ny medarbejder i Assens på deltid. Kontaktperson: Anja Kjær, Receptionschef. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se jobopslag
28. juni 2023Underskudd på DKK 1,5 mio.Hotelselskabet Assens ApSHotelselskabet Assens ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2023Marcussens Hotel søger medarbejder til at varetage opvasken over 18 år.Hotelselskabet Assens ApS · AssensHotelselskabet Assens ApS søger ny medarbejder i Assens på deltid. Kontaktperson: Anja Kjær, Receptions chef. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se jobopslag
5. juni 2023Overskudd på DKK 0 DLJ Invest Holding ApSDLJ Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2023Vi søger en ansvarsbevidst person til morgenbordet på hotelletHotelselskabet Assens ApS · AssensHotelselskabet Assens ApS søger ny medarbejder i Assens på deltid. Kontaktperson: Anja Kjær, Receptionschef. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se jobopslag
3. april 2023Marcussens Hotel søger køkkenmedhjælperHotelselskabet Assens ApS · AssensHotelselskabet Assens ApS søger ny medarbejder i Assens på fuld tid. Kontaktperson: Anne Juul, HR. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se jobopslag
8. mars 2023Marcussens Hotel søger en moden og ansvarsbevidst kokHotelselskabet Assens ApS · AssensHotelselskabet Assens ApS søger ny medarbejder i Assens på fuld tid. Kontaktperson: Anne Juul, Ejer. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se jobopslag
8. mars 2023Tjener søgesHotelselskabet Assens ApS · AssensHotelselskabet Assens ApS søger ny medarbejder i Assens på fuld tid. Kontaktperson: Anne Juul, .. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se jobopslag
16. juni 2022Overskudd på DKK 2.058 Hotelselskabet Assens ApSHotelselskabet Assens ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2022Overskudd på DKK 0 DLJ Invest Holding ApSDLJ Invest Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 5. mars 2021 til 31. desember 2021. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 451.875 Hotelselskabet Assens ApSHotelselskabet Assens ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2021StiftelseDLJ Invest Holding ApSDLJ Invest Holding ApS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Anne Juul er medlem af ledelsen.Se mere