30. mai 2006Anne-Lise Andresen forlater styretCON-LOAD ApSAnne-Lise Andresen forlater styret for CON-LOAD ApS etter en periode på 18 år.Se mere
27. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortCON-LOAD ApSCON-LOAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere
28. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortCON-LOAD ApSCON-LOAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortCON-LOAD ApSCON-LOAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere
13. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortCON-LOAD ApSCON-LOAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere
20. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortCON-LOAD ApSCON-LOAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2000 til 31. desember 2000. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere
24. november 2000Regnskap for 2000 offentligjortCON-LOAD ApSCON-LOAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere
22. desember 1999Regnskap for 1999 offentligjortCON-LOAD ApSCON-LOAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere
27. november 1998Regnskap for 1998 offentligjortCON-LOAD ApSCON-LOAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere
1. desember 1997Regnskap for 1997 offentligjortCON-LOAD ApSCON-LOAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere
16. desember 1996Regnskap for 1996 offentligjortCON-LOAD ApSCON-LOAD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere
7. januar 1993Nytt navn: CON-LOAD ApSApS KBUS 8 NR.3271ApS KBUS 8 NR.3271 skifter navn til CON-LOAD ApS. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere
7. november 1988Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS KBUS 8 NR.3271Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS KBUS 8 NR.3271 etter en periode på 5 måneder. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere
1. juni 1988StiftelseApS KBUS 8 NR.3271ApS KBUS 8 NR.3271 stiftes i bransjen fremstilling af båndtransportører og elevatorer. Anne-Lise Andresen er medlem av styret.Se mere