1. mai 2013Anne Lise Jensen forlater styretKONGSTED SPAREKASSEAnne Lise Jensen forlater styret for KONGSTED SPAREKASSE etter en periode på 14 år.Se mere
15. mars 2013Regnskap for 2012 offentligjortKONGSTED SPAREKASSEKONGSTED SPAREKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
7. september 2012Mimi Weis Byrholt forlater ledelsenKONGSTED SPAREKASSEMimi Weis Byrholt forlater ledelsen for KONGSTED SPAREKASSE etter en periode på 1 år. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
16. mars 2012Regnskap for 2011 offentligjortKONGSTED SPAREKASSEKONGSTED SPAREKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2012Morten Villadsen blir adm. direktørKONGSTED SPAREKASSEMorten Villadsen blir adm. direktør i KONGSTED SPAREKASSE. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
26. august 2011Mimi Weis Byrholt blir med i ledelsenKONGSTED SPAREKASSEMimi Weis Byrholt blir med i ledelsen for KONGSTED SPAREKASSE. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
25. august 2011Kaj Elo Andersen forlater ledelsenKONGSTED SPAREKASSEKaj Elo Andersen forlater ledelsen for KONGSTED SPAREKASSE etter en periode på 4 år. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
12. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortKONGSTED SPAREKASSEKONGSTED SPAREKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
22. februar 2011Tina Manon-Jensen blir med i styretKONGSTED SPAREKASSETina Manon-Jensen blir med i styret for KONGSTED SPAREKASSE. Anne Lise Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. august 2010Regnskap for 2009 offentligjortKONGSTED SPAREKASSEKONGSTED SPAREKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
9. mars 2010Kim Skovholm Hedegaard blir med i styretKONGSTED SPAREKASSEKim Skovholm Hedegaard blir med i styret for KONGSTED SPAREKASSE. Anne Lise Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
20. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortKONGSTED SPAREKASSEKONGSTED SPAREKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
21. januar 2009Ny selskapsform Øvrige virksomhedsformerKONGSTED SPAREKASSEKONGSTED SPAREKASSE skifter selskapsform. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
21. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortKONGSTED SPAREKASSEKONGSTED SPAREKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2007Kaj Elo Andersen blir med i ledelsenKONGSTED SPAREKASSEKaj Elo Andersen blir med i ledelsen for KONGSTED SPAREKASSE. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
19. mars 2007Regnskap for 2006 offentligjortKONGSTED SPAREKASSEKONGSTED SPAREKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere
21. februar 2007Brian Koch Hansen blir med i styretKONGSTED SPAREKASSEBrian Koch Hansen blir med i styret for KONGSTED SPAREKASSE. Anne Lise Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. februar 2007Anne Lise Jensen forlater ledelsenSATAIR HARDWARE A/SAnne Lise Jensen forlater ledelsen for SATAIR HARDWARE A/S etter en periode på 6 år.Se mere
28. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortSATAIR HARDWARE A/SSATAIR HARDWARE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Anne Lise Jensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2006Regnskap for 2005 offentligjortKONGSTED SPAREKASSEKONGSTED SPAREKASSE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Anne Lise Jensen er medlem av styret.Se mere