31. desember 2011Anne-Lise Olsen forlater ledelsenOLE J. OLSEN HOLDING ApSAnne-Lise Olsen forlater ledelsen for OLE J. OLSEN HOLDING ApS etter en periode på 37 år.Se mere
9. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
14. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. august 1996Regnskap for 1995 offentligjortOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 1974StiftelseOLE J. OLSEN HOLDING ApSOLE J. OLSEN HOLDING ApS stiftes i bransjen administration af fast ejendom på kontraktbasis. Anne-Lise Olsen er medlem af ledelsen.Se mere