TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne-Marie Ljungstrøm eier 50% av virksomheten.
TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne-Marie Ljungstrøm eier 50% av virksomheten.
TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anne-Marie Ljungstrøm eier 50% av virksomheten.
TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anne-Marie Ljungstrøm eier 50% av virksomheten.
TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anne-Marie Ljungstrøm eier 50% av virksomheten.
TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anne-Marie Ljungstrøm eier 50% av virksomheten.
Lene Witt Larsen er ikke lenger registrert som reell eier av TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S. Anne-Marie Ljungstrøm eier fortsat 33,3% av virksomheten.
TRE MARGUERITTER TANDLÆGEKLINIK I/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Anne-Marie Ljungstrøm eier 33,3% av virksomheten.