LA TRANSPORT OG LOGISTIK ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. september 2010 til 31. desember 2011. Anne-Mette Bak Nielsen er medlem af ledelsen.
GERHARDT CHRISTENSENS MASKINFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Anne-Mette Bak Nielsen er medlem av styret.
Henrik Holstberg erstatter Christian Sørensen som styreleder hos GERHARDT CHRISTENSENS MASKINFABRIK A/S etter en periode på 2 år. Anne-Mette Bak Nielsen er fortsatt styremedlem.
GERHARDT CHRISTENSENS MASKINFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Anne-Mette Bak Nielsen er medlem av styret.
GERHARDT CHRISTENSENS MASKINFABRIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Anne-Mette Bak Nielsen er medlem av styret.
Christian Sørensen erstatter Poul Anker Mikael Haurum som styreleder hos GERHARDT CHRISTENSENS MASKINFABRIK A/S etter en periode på 8 måneder. Anne-Mette Bak Nielsen er fortsatt styremedlem.