23. februar 2022 · Vores-SolrodstrandNye virksomheder i Solrød Strand i sidste månedVirksomheden ledes af Anne Mette Christoffersen. Les artikkel
18. oktober 2019 · Building SupplyNyt fra bestyrelser og direktionerUnika Huse A/S Heidi Christensen er indtrådt i bestyrelsen hos Unika Huse A/S i stedet for Anne Mette Christoffersen (kilde: Les artikkel
30. juni 2019Heidi Christensen blir med i styretUNIKA HUSE A/SHeidi Christensen erstatter Anne Mette Christoffersen i styret for UNIKA HUSE A/S etter en periode på 7 år.Se mere
3. desember 2018Overskudd på DKK 3,9 mio.UNIKA HUSE A/SUNIKA HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Anne Mette Christoffersen er medlem av styret.Se mere
20. november 2017Underskudd på DKK 423.169 UNIKA HUSE A/SUNIKA HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Anne Mette Christoffersen er medlem av styret.Se mere
23. november 2016Overskudd på DKK 893.901 UNIKA HUSE A/SUNIKA HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Anne Mette Christoffersen er medlem av styret.Se mere
2. november 2015Overskudd på DKK 510.008 UNIKA HUSE A/SUNIKA HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2014 til 30. juni. Anne Mette Christoffersen er medlem av styret.Se mere
9. desember 2014Underskudd på DKK 171.338 UNIKA HUSE A/SUNIKA HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Anne Mette Christoffersen er medlem av styret.Se mere
8. oktober 2013Overskudd på DKK 171.332 UNIKA HUSE A/SUNIKA HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Anne Mette Christoffersen er medlem av styret.Se mere
5. februar 2013Overskudd på DKK 121.503 UNIKA HUSE A/SUNIKA HUSE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni 2012. Anne Mette Christoffersen er medlem av styret.Se mere
30. oktober 2012Anne Mette Christoffersen blir med i styretUNIKA HUSE A/SAnne Mette Christoffersen blir med i styret for UNIKA HUSE A/S.Se mere
30. oktober 2012Ny selskapsform AktieselskabUNIKA HUSE A/SUNIKA BYG ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til UNIKA HUSE A/S. Anne Mette Christoffersen er medlem av styret.Se mere