Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne-Mette Hjarsaas er medlem av styret.
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Holding ApS
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne-Mette Hjarsaas er medlem av styret.
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Fondsholding ApS
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Fondsholding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne-Mette Hjarsaas er medlem av styret.
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne-Mette Hjarsaas er medlem av styret.
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Fondsholding ApS
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Fondsholding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne-Mette Hjarsaas er medlem av styret.
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Holding ApS
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anne-Mette Hjarsaas er medlem av styret.
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne-Mette Hjarsaas er medlem av styret.
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Holding ApS
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne-Mette Hjarsaas er medlem av styret.
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Fondsholding ApS
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Fondsholding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anne-Mette Hjarsaas er medlem av styret.
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Fondsholding ApS
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Fondsholding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anne-Mette Hjarsaas er medlem av styret.
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Holding ApS
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anne-Mette Hjarsaas er medlem av styret.
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S
Institut for specialpædagogisk viden, behandling og undervisning A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anne-Mette Hjarsaas er medlem av styret.