30. mars 2020Anne Sophie Louise Schulin-Zeuthen forlater styretVESTER KOPI ApSAnne Sophie Louise Schulin-Zeuthen forlater styret for VESTER KOPI ApS etter en periode på 9 måneder.Se mere
23. oktober 2019Anne Sophie Louise Schulin-Zeuthen forlater styretVESTER KOPI HOLDING ApSAnne Sophie Louise Schulin-Zeuthen forlater styret for VESTER KOPI HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
22. oktober 2019Ny selskapsform AnpartsselskabVESTER KOPI ApSVESTER KOPI A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til VESTER KOPI ApS. Anne Sophie Louise Schulin-Zeuthen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2019Overskudd på DKK 7,0 mio.VESTER KOPI HOLDING ApSVESTER KOPI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Anne Sophie Louise Schulin-Zeuthen er medlem av styret.Se mere
21. juni 2019Overskudd på DKK 7,4 mio.VESTER KOPI A/SVESTER KOPI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Anne Sophie Louise Schulin-Zeuthen er medlem av styret.Se mere
20. juni 2019Anne Sophie Louise Schulin-Zeuthen blir med i styretVESTER KOPI A/SAnne Sophie Louise Schulin-Zeuthen blir med i styret for VESTER KOPI A/S.Se mere
20. august 2018Endring i eierkretsenVESTER KOPI HOLDING ApSWilliam Erik Christian Sigismund Schulin-Zeuthen reduserer sitt reelle eierskap av VESTER KOPI HOLDING ApS. Anne Sophie Louise Schulin-Zeuthen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2018Overskudd på DKK 7,2 mio.VESTER KOPI HOLDING ApSVESTER KOPI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Anne Sophie Louise Schulin-Zeuthen er medlem av styret.Se mere
26. juni 2017Overskudd på DKK 8,1 mio.VESTER KOPI HOLDING ApSVESTER KOPI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Anne Sophie Louise Schulin-Zeuthen er medlem av styret.Se mere
23. juni 2017Anne Sophie Louise Schulin-Zeuthen blir med i styretVESTER KOPI HOLDING ApSAnne Sophie Louise Schulin-Zeuthen blir med i styret for VESTER KOPI HOLDING ApS.Se mere