27. juniOverskudd på DKK 34 mio.AS SH Holding ApSAS SH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
24. juniOverskudd på DKK 9.004 Archi Tegn - Student Bookshop ApSArchi Tegn - Student Bookshop ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. mai 2023 til 31. desember 2023. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai · erhvervslivaarhus.dkHar fået røde tal: Nørkl ApS må se minus i øjneneSelskabet ledes af direktør Anne Sophie Schlütter-Hvelplund. Les artikkel
2. maiUnderskudd på DKK 33.526 Nørkl ApSNørkl ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
8. aprilNy status NORMALNørkl ApSTidligere status: Under tvangsopløsning. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
30. marsAnne Sophie Schlütter-Hvelplund blir med i ledelsenNørkl ApSAnne Sophie Schlütter-Hvelplund blir med i ledelsen for Nørkl ApS.Se mere
15. februarNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGNørkl ApSTidligere status: Normal. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund eier 100% av virksomheten.Se mere
30. mai 2023StiftelseArchi Tegn - Student Bookshop ApSArchi Tegn - Student Bookshop ApS stiftes i bransjen detailhandel med bøger. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2023 · ErhvervplusNye tal: Aarhus C-firma fik tab i det seneste regnskabSelskabet ledes af direktør Anne Sophie Schlütter-Hvelplund. Les artikkel
19. april 2023Underskudd på DKK 6.563 AS SH Holding ApSAS SH Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. desember 2021 til 31. desember 2022. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2023Overskudd på DKK 1.346 Nørkl ApSNørkl ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund eier 100% av virksomheten.Se mere
22. desember 2021StiftelseAS SH Holding ApSAS SH Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund er medlem af ledelsen.Se mere
13. desember 2021Overskudd på DKK 1.346 Nørkl ApSNørkl ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund eier 100% av virksomheten.Se mere
7. januar 2021Overskudd på DKK 1.346 Nørkl ApSNørkl ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund eier 100% av virksomheten.Se mere
27. januar 2020Underskudd på DKK 37.742 Nørkl ApSNørkl ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund eier 100% av virksomheten.Se mere
27. januar 2020AdresseendringNørkl ApSNørkl ApS flytter fra Aarhus C til Højbjerg. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund eier 100% av virksomheten.Se mere
31. desember 2018Underskudd på DKK 37.742 Nørkl ApSNørkl ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. april 2017 til 30. juni. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund eier 100% av virksomheten.Se mere
15. juni 2018Ane Kathrine Huniche Arlander forlater ledelsenNørkl ApSAne Kathrine Huniche Arlander forlater ledelsen for Nørkl ApS etter en periode på 1 år. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund eier 100% av virksomheten.Se mere
15. juni 2018Endring i eierkretsenNørkl ApSAnne Sophie Schlütter-Hvelplund øker sitt reelle eierskap av Nørkl ApS.Se mere
15. juni 2018AdresseendringNørkl ApSNørkl ApS flytter til ny adresse i Aarhus C. Anne Sophie Schlütter-Hvelplund eier 100% av virksomheten.Se mere