22. desember 2016Johan Rydberg blir med i styretECONOVA A/SJohan Rydberg erstatter Anneli Maria Ahl i styret for ECONOVA A/S etter en periode på 5 år.Se mere
8. mars 2016Overskudd på DKK 341.612 ECONOVA A/SECONOVA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Anneli Maria Ahl er medlem av styret.Se mere
13. mars 2015Overskudd på DKK 417.270 ECONOVA A/SECONOVA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Anneli Maria Ahl er medlem av styret.Se mere
11. desember 2014Mats Rune Andersson blir med i styretECONOVA A/SMats Rune Andersson erstatter Mikael Winberg i styret for ECONOVA A/S etter en periode på 4 år. Anneli Maria Ahl er fortsatt styremedlem.Se mere
3. april 2014Overskudd på DKK 369.686 ECONOVA A/SECONOVA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Anneli Maria Ahl er medlem av styret.Se mere
15. mars 2013Overskudd på DKK 379.999 ECONOVA A/SECONOVA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anneli Maria Ahl er medlem av styret.Se mere
16. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortECONOVA A/SECONOVA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anneli Maria Ahl er medlem av styret.Se mere
15. september 2011Anneli Maria Ahl blir med i styretECONOVA A/SAnneli Maria Ahl erstatter Ulf Lofvén i styret for ECONOVA A/S etter en periode på 7 år.Se mere