23. november 2011Annelise Tove Jørgensen slutter som adm. direktørFILIA A/SAnnelise Tove Jørgensen slutter som adm. direktør i FILIA A/S.Se mere
23. november 2011Annelise Tove Jørgensen forlater styretFILIA A/SAnnelise Tove Jørgensen forlater styret for FILIA A/S etter en periode på 5 år.Se mere
14. september 2011Annelise Tove Jørgensen forlater ledelsenFILIA HOLDING ApSAnnelise Tove Jørgensen forlater ledelsen for FILIA HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
11. august 2011Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFILIA HOLDING ApSTidligere status: Normal. Annelise Tove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2011AdresseendringFILIA HOLDING ApSFILIA HOLDING ApS flytter fra Dalmose til Herlufmagle. Annelise Tove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2011Ny status UNDER KONKURSFILIA A/STidligere status: Normal. Annelise Tove Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. juli 2010Regnskap for 2009 offentligjortFILIA A/SFILIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Annelise Tove Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. juli 2010AdresseendringFILIA HOLDING ApSFILIA HOLDING ApS flytter fra Herlufmagle til Dalmose. Annelise Tove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juli 2010AdresseendringFILIA A/SFILIA A/S flytter fra Ølsted til Dalmose. Annelise Tove Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
29. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortFILIA HOLDING ApSFILIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Annelise Tove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
27. oktober 2009Søren Kock blir med i styretFILIA A/SSøren Kock erstatter Steen Hoffmann Madsen i styret for FILIA A/S etter en periode på 12 måneder. Annelise Tove Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortFILIA A/SFILIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Annelise Tove Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortFILIA HOLDING ApSFILIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Annelise Tove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2009Rikke Juel Jørgensen forlater styretFILIA A/SRikke Juel Jørgensen forlater styret for FILIA A/S etter en periode på 1 år. Annelise Tove Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberFILIA HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Annelise Tove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2008Steen Hoffmann Madsen blir med i styretFILIA A/SSteen Hoffmann Madsen blir med i styret for FILIA A/S. Annelise Tove Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortFILIA A/SFILIA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Annelise Tove Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
3. juli 2008Regnskap for 2007 offentligjortFILIA HOLDING ApSFILIA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Annelise Tove Jørgensen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.FILIA A/STidligere bransje: Fremstilling af andre varer i øvrigt. Annelise Tove Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere
7. november 2007Erstatning i styretFILIA A/S4 endringer i styret for FILIA A/S. Annelise Tove Jørgensen er adm. direktør i virksomheten.Se mere