11. september 2015Annemarie Brændgaard Rantzau forlater styretLILLY EJENDOMME A.M.B.A.Annemarie Brændgaard Rantzau forlater styret for LILLY EJENDOMME A.M.B.A. etter en periode på 5 år.Se mere
1. juni 2015Annemarie Brændgaard Rantzau forlater ledelsenOBH/AMR Holding Vejle ApSAnnemarie Brændgaard Rantzau forlater ledelsen for OBH/AMR Holding Vejle ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
1. juni 2015Endring i eierkretsenLILLY EJENDOMME A.M.B.A.3 nye personer registrert som reelle eier av LILLY EJENDOMME A.M.B.A.. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem av styret.Se mere
12. mars 2015Annemarie Brændgaard Rantzau forlater ledelsenAMR HOLDING VEJLE ApSAnnemarie Brændgaard Rantzau forlater ledelsen for AMR HOLDING VEJLE ApS etter en periode på 5 år.Se mere
12. mars 2015StiftelseOBH/AMR Holding Vejle ApSOBH/AMR Holding Vejle ApS stiftes i bransjen uoplyst. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2014Overskudd på DKK 4,6 mio.LILLY EJENDOMME A.M.B.A.LILLY EJENDOMME A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2013 til 31. mai. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem av styret.Se mere
7. november 2014Underskudd på DKK 182.658 AMR HOLDING VEJLE ApSAMR HOLDING VEJLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2013 til 31. mai. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2013Underskudd på DKK 501.279 AMR HOLDING VEJLE ApSAMR HOLDING VEJLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2012 til 31. mai. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem af ledelsen.Se mere
20. november 2013Overskudd på DKK 4,4 mio.LILLY EJENDOMME A.M.B.A.LILLY EJENDOMME A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2012 til 31. mai. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem av styret.Se mere
13. november 2012Betina Brændgaard Tolstrup blir med i styretLILLY EJENDOMME A.M.B.A.Betina Brændgaard Tolstrup blir med i styret for LILLY EJENDOMME A.M.B.A.. Annemarie Brændgaard Rantzau er fortsatt styremedlem.Se mere
23. oktober 2012Anne-Kathrine Ulrich blir med i styretLILLY EJENDOMME A.M.B.A.Anne-Kathrine Ulrich blir med i styret for LILLY EJENDOMME A.M.B.A.. Annemarie Brændgaard Rantzau er fortsatt styremedlem.Se mere
23. oktober 2012Nytt navn: LILLY EJENDOMME A.M.B.A.LILLY MODELLER A.M.B.A.LILLY MODELLER A.M.B.A. skifter navn til LILLY EJENDOMME A.M.B.A.. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2012Overskudd på DKK 4,5 mio.LILLY MODELLER A.M.B.A.LILLY MODELLER A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2011 til 31. mai. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem av styret.Se mere
13. oktober 2012Overskudd på DKK 162.612 AMR HOLDING VEJLE ApSAMR HOLDING VEJLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2011 til 31. mai. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortAMR HOLDING VEJLE ApSAMR HOLDING VEJLE ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. juni 2010 til 31. mai. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem af ledelsen.Se mere
6. september 2011Regnskap for 2011 offentligjortLILLY MODELLER A.M.B.A.LILLY MODELLER A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2010 til 31. mai. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem av styret.Se mere
5. september 2011Annemarie Brændgaard Rantzau forlater ledelsenLILLY KJOLER ApSAnnemarie Brændgaard Rantzau forlater ledelsen for LILLY KJOLER ApS etter en periode på 11 år.Se mere
1. juli 2011Christian Boisen Brændgård forlater ledelsenLILLY KJOLER ApSChristian Boisen Brændgård forlater ledelsen for LILLY KJOLER ApS etter en periode på 35 år. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortLILLY KJOLER ApSLILLY KJOLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2009 til 31. mai. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortLILLY MODELLER A.M.B.A.LILLY MODELLER A.M.B.A. offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2009 til 31. mai. Annemarie Brændgaard Rantzau er medlem av styret.Se mere