26. mai 2017Annemette Møbjerg forlater styretFRAVIS HOLDING ApSAnnemette Møbjerg forlater styret for FRAVIS HOLDING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
7. juni 2016Overskudd på DKK 581.084 FRAVIS HOLDING ApSFRAVIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Annemette Møbjerg er medlem av styret.Se mere
24. juni 2015Overskudd på DKK 1,4 mio.FRAVIS HOLDING ApSFRAVIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Annemette Møbjerg er medlem av styret.Se mere
13. juni 2014Underskudd på DKK 576.254 FRAVIS HOLDING ApSFRAVIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Annemette Møbjerg er medlem av styret.Se mere
8. juni 2013Overskudd på DKK 1,0 mio.FRAVIS HOLDING ApSFRAVIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Annemette Møbjerg er medlem av styret.Se mere
26. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortFRAVIS HOLDING ApSFRAVIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Annemette Møbjerg er medlem av styret.Se mere
29. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortFRAVIS HOLDING ApSFRAVIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Annemette Møbjerg er medlem av styret.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortFRAVIS HOLDING ApSFRAVIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Annemette Møbjerg er medlem av styret.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortFRAVIS HOLDING ApSFRAVIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Annemette Møbjerg er medlem av styret.Se mere
1. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberFRAVIS HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Annemette Møbjerg er medlem av styret.Se mere
7. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortFRAVIS HOLDING ApSFRAVIS HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 31. desember 2007. Annemette Møbjerg er medlem av styret.Se mere
18. april 2008Annemette Møbjerg blir med i styretFRAVIS HOLDING ApSAnnemette Møbjerg blir med i styret for FRAVIS HOLDING ApS.Se mere