20. desember 2023Overskudd på DKK 1,1 mio.LOLLAND FYSIOTERAPI ApSLOLLAND FYSIOTERAPI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2023Overskudd på DKK 484.595 AMCL HOLDING ApSAMCL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2022Overskudd på DKK 371.661 AMCL HOLDING ApSAMCL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2022Overskudd på DKK 792.149 LOLLAND FYSIOTERAPI ApSLOLLAND FYSIOTERAPI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2021Overskudd på DKK 850.556 LOLLAND FYSIOTERAPI ApSLOLLAND FYSIOTERAPI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
14. oktober 2021Overskudd på DKK 394.457 AMCL HOLDING ApSAMCL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
22. desember 2020Overskudd på DKK 459.718 AMCL HOLDING ApSAMCL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2020Overskudd på DKK 952.679 LOLLAND FYSIOTERAPI ApSLOLLAND FYSIOTERAPI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2020Jim Bang Olsen-Kludt forlater styretLOLLAND FYSIOTERAPI ApSJim Bang Olsen-Kludt forlater styret for LOLLAND FYSIOTERAPI ApS etter en periode på 6 år. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
15. oktober 2020Annemette Stampe Holst blir med i ledelsenLOLLAND FYSIOTERAPI ApSAnnemette Stampe Holst erstatter Jim Bang Olsen-Kludt i ledelsen for LOLLAND FYSIOTERAPI ApS etter en periode på 17 år.Se mere
30. april 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberAMCL HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2019Overskudd på DKK 486.456 AMCL HOLDING ApSAMCL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
24. september 2019Overskudd på DKK 1,3 mio.LOLLAND FYSIOTERAPI ApSLOLLAND FYSIOTERAPI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Annemette Stampe Holst eier 50% av virksomheten.Se mere
22. november 2018 · FolketidendeTo arkitektfirmaer laver helhedsplan for Nakskov- Hvad er tidshorisonten, ville Annemette Stampe Holst fra Lolland Fysioterapi i Vejlegade vide. Les artikkel
2. oktober 2018Overskudd på DKK 448.308 AMCL HOLDING ApSAMCL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2018Overskudd på DKK 1,2 mio.LOLLAND FYSIOTERAPI ApSLOLLAND FYSIOTERAPI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Annemette Stampe Holst eier 50% av virksomheten.Se mere
13. oktober 2017Overskudd på DKK 253.385 AMCL HOLDING ApSAMCL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere
29. september 2017Overskudd på DKK 843.819 LOLLAND FYSIOTERAPI ApSLOLLAND FYSIOTERAPI ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2016 til 30. april. Annemette Stampe Holst eier 50% av virksomheten.Se mere
28. februar 2017Robin Andre Hanssen forlater styretLOLLAND FYSIOTERAPI ApSRobin Andre Hanssen forlater styret for LOLLAND FYSIOTERAPI ApS etter en periode på 2 år. Annemette Stampe Holst eier 50% av virksomheten.Se mere
11. oktober 2016Underskudd på DKK 20.513 AMCL HOLDING ApSAMCL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. november 2014 til 30. april. Annemette Stampe Holst er medlem af ledelsen.Se mere