9. september 2021Annette Dalgaard forlater ledelsenSkinnerupgaard Agro IVSAnnette Dalgaard forlater ledelsen for Skinnerupgaard Agro IVS etter en periode på 3 år.Se mere
14. juni 2021Underskudd på DKK 280.644 Skinnerupgaard Agro IVSSkinnerupgaard Agro IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Annette Dalgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2021Endring i eierkretsenSkinnerupgaard Agro IVSAnnette Dalgaard er ikke lenger registrert som reell eier av Skinnerupgaard Agro IVS.Se mere
9. juli 2020Overskudd på DKK 280.688 Skinnerupgaard Agro IVSSkinnerupgaard Agro IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Annette Dalgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2019Overskudd på DKK 305.522 Skinnerupgaard Agro IVSSkinnerupgaard Agro IVS offentliggjør regnskap for perioden 19. mars 2018 til 31. desember 2018. Annette Dalgaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2018StiftelseSkinnerupgaard Agro IVSSkinnerupgaard Agro IVS stiftes i bransjen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Annette Dalgaard er medlem af ledelsen.Se mere