2. november 2023Underskudd på DKK 928.063 SUREL EJENDOMME ApSSUREL EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2023Overskudd på DKK 197.398 GULDSMED SUREL ApSGULDSMED SUREL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
2. november 2023Underskudd på DKK 627.240 GULDSMED SUREL HOLDING ApSGULDSMED SUREL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2022 · Fyens.dkIkke så højt som sidst: Nedgang i overskuddet i Odense C-virksomheden Surel Ejendomme ApSVirksomheden ledes af direktør Annette Hoppe Surel. Les artikkel
5. oktober 2022Underskudd på DKK 232.483 GULDSMED SUREL HOLDING ApSGULDSMED SUREL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2022Underskudd på DKK 256.159 GULDSMED SUREL ApSGULDSMED SUREL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
5. oktober 2022Overskudd på DKK 68.593 SUREL EJENDOMME ApSSUREL EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021Overskudd på DKK 38.995 GULDSMED SUREL ApSGULDSMED SUREL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021Overskudd på DKK 116.189 GULDSMED SUREL HOLDING ApSGULDSMED SUREL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
7. oktober 2021Overskudd på DKK 110.335 SUREL EJENDOMME ApSSUREL EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
31. juli 2020 · RetailNews DanmarkNyt fra branchens bestyrelserSamtidigt er Helene Jeanett Surel Jenlev, Iben Lindhardt Olsson og Annette Hoppe Surel er udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
10. juli 2020AdresseendringGULDSMED SUREL HOLDING ApSGULDSMED SUREL HOLDING ApS flytter til ny adresse i Odense C. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2020Underskudd på DKK 481.967 GULDSMED SUREL HOLDING ApSGULDSMED SUREL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2020Overskudd på DKK 91.986 SUREL EJENDOMME ApSSUREL EJENDOMME ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
6. juli 2020Underskudd på DKK 561.555 GULDSMED SUREL ApSGULDSMED SUREL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2020Annette Hoppe Surel forlater styretGULDSMED SUREL ApSAnnette Hoppe Surel forlater styret for GULDSMED SUREL ApS etter en periode på 12 år.Se mere
29. juni 2020Annette Hoppe Surel forlater styretGULDSMED SUREL HOLDING ApSAnnette Hoppe Surel forlater styret for GULDSMED SUREL HOLDING ApS etter en periode på 49 år.Se mere
29. juni 2020Annette Hoppe Surel forlater styretSUREL EJENDOMME ApSAnnette Hoppe Surel forlater styret for SUREL EJENDOMME ApS etter en periode på 12 år.Se mere
29. juni 2020Ny selskapsform AnpartsselskabGULDSMED SUREL HOLDING ApSGULDSMED SUREL HOLDING A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til GULDSMED SUREL HOLDING ApS. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2020Ny selskapsform AnpartsselskabSUREL EJENDOMME ApSSUREL EJENDOMME A/S endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til SUREL EJENDOMME ApS. Annette Hoppe Surel er medlem af ledelsen.Se mere