31. maiUnderskudd på DKK 449.485 HOMADS A/SHOMADS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Annette Koch Byrdal er medlem av styret.Se mere
31. maiAnnette Koch Byrdal blir med i styretHOMADS A/SAnnette Koch Byrdal blir med i styret for HOMADS A/S.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 12 mio.AKB HOLDING ApSAKB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 25 mio.JAD HOLDING AALBORG ApSJAD HOLDING AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 16 mio.JAD INVEST ApSJAD INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 7,9 mio.Rezponz A/SRezponz A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
23. aprilOverskudd på DKK 1,6 mio.Aj Invest Danmark ApSAj Invest Danmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
17. marsJonas Gjerløv Bendtsen blir med i styretRezponz A/SJonas Gjerløv Bendtsen blir med i styret for Rezponz A/S. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
17. marsJonas Gjerløv Bendtsen blir med i ledelsenJAD HOLDING AALBORG ApSJonas Gjerløv Bendtsen blir med i ledelsen for JAD HOLDING AALBORG ApS. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
17. marsJonas Gjerløv Bendtsen blir med i ledelsenJAD INVEST ApSJonas Gjerløv Bendtsen blir med i ledelsen for JAD INVEST ApS. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
11. marsEndring i eierkretsenJAD INVEST ApSAnnette Koch Byrdal reduserer sitt reelle eierskap av JAD INVEST ApS.Se mere
11. marsEndring i eierkretsenJAD HOLDING AALBORG ApSAnnette Koch Byrdal reduserer sitt reelle eierskap av JAD HOLDING AALBORG ApS.Se mere
11. marsEndring i eierkretsenRezponz A/SAnnette Koch Byrdal reduserer sitt reelle eierskap av Rezponz A/S.Se mere
14. februarEndring i eierkretsenFITNESS4LIFE ApSAnnette Koch Byrdal registrert som reell eier av FITNESS4LIFE ApS.Se mere
13. februarAnnette Koch Byrdal blir med i ledelsenFITNESS4LIFE ApSAnnette Koch Byrdal blir med i ledelsen for FITNESS4LIFE ApS.Se mere
8. desember 2023Endring i eierkretsenAj Invest Danmark ApSJohn Stellan reduserer sitt reelle eierskap av Aj Invest Danmark ApS. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2023StiftelseAj Invest Danmark ApSAj Invest Danmark ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
27. mars 2023Overskudd på DKK 3,6 mio.AKB HOLDING ApSAKB HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2023Overskudd på DKK 5,4 mio.Rezponz A/SRezponz A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2023Overskudd på DKK 10 mio.JAD HOLDING AALBORG ApSJAD HOLDING AALBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Annette Koch Byrdal er medlem af ledelsen.Se mere