19. desember 2023Underskudd på DKK 748.599 ANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApSANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Annette Lund eier 50% av virksomheten.Se mere
19. desember 2023Underskudd på DKK 762.463 Kids Coolshop Odense ApSKids Coolshop Odense ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Annette Lund eier 50% av virksomheten.Se mere
2. februar 2023AdresseendringKids Coolshop Odense ApSKids Coolshop Odense ApS flytter fra Odense SV til Odense SØ. Annette Lund eier 50% av virksomheten.Se mere
1. februar 2023Susanne Treschow Lund forlater styretKids Coolshop Odense ApSSusanne Treschow Lund forlater styret for Kids Coolshop Odense ApS etter en periode på 15 år. Annette Lund eier 50% av virksomheten.Se mere
1. februar 2023Thomas Treschow Lund blir med i ledelsenANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApSThomas Treschow Lund erstatter Annette Lund i ledelsen for ANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApS etter en periode på 15 år.Se mere
31. januar 2023Underskudd på DKK 407.951 ANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApSANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2023Underskudd på DKK 358.675 Kids Coolshop Odense ApSKids Coolshop Odense ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Annette Lund eier 50% av virksomheten.Se mere
27. januar 2023Thomas Treschow Lund blir med i ledelsenKids Coolshop Odense ApSThomas Treschow Lund erstatter Annette Lund i ledelsen for Kids Coolshop Odense ApS etter en periode på 15 år.Se mere
8. desember 2021Overskudd på DKK 146.363 ANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApSANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2021Overskudd på DKK 142.896 Kids Coolshop Odense ApSKids Coolshop Odense ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere
8. desember 2020Overskudd på DKK 1,7 mio.Kids Coolshop Odense ApSKids Coolshop Odense ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere
4. desember 2020Overskudd på DKK 1,7 mio.ANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApSANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2019Overskudd på DKK 757.293 ANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApSANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere
16. august 2019Overskudd på DKK 763.706 Kids Coolshop Odense ApSKids Coolshop Odense ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2018Underskudd på DKK 21.719 Kids Coolshop Odense ApSKids Coolshop Odense ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere
6. november 2018Underskudd på DKK 54.726 ANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApSANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2017Nytt navn: Kids Coolshop Odense ApSOdense Leg ApSOdense Leg ApS skifter navn til Kids Coolshop Odense ApS. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2017Overskudd på DKK 96.194 Odense Leg ApSOdense Leg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2017Overskudd på DKK 301.566 ANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApSANNETTE OG THOMAS LUND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Annette Lund er medlem af ledelsen.Se mere