20. oktober 1999Annette Lønver forlater styretA. LADEGAARD A/SAnnette Lønver forlater styret for A. LADEGAARD A/S etter en periode på 30 år.Se mere
28. august 1998Regnskap for 1998 offentligjortA. LADEGAARD A/SA. LADEGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Annette Lønver er medlem av styret.Se mere
28. august 1997Regnskap for 1997 offentligjortA. LADEGAARD A/SA. LADEGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Annette Lønver er medlem av styret.Se mere
29. august 1996Regnskap for 1996 offentligjortA. LADEGAARD A/SA. LADEGAARD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Annette Lønver er medlem av styret.Se mere
20. april 1994Alfred Ladegaard forlater styretA. LADEGAARD A/SAlfred Ladegaard forlater styret for A. LADEGAARD A/S etter en periode på 24 år. Annette Lønver er fortsatt styremedlem.Se mere
16. desember 1969StiftelseA. LADEGAARD A/SA. LADEGAARD A/S stiftes i bransjen uoplyst. Annette Lønver er medlem av styret.Se mere