16. juni 2017 · Electronic Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerI bestyrelsen er Christopher Laurie Allen valgt som ny formand i stedet for Annette Mary Oonagh Hobhouse. Les artikkel
31. mai 2017Annette Mary Oonagh Hobhouse forlater styretMEGGITT A/SAnnette Mary Oonagh Hobhouse forlater styret for MEGGITT A/S etter en periode på 2 år.Se mere
12. oktober 2016Torsten Bove slutter som adm. direktørMEGGITT A/STorsten Bove slutter som adm. direktør i MEGGITT A/S. Annette Mary Oonagh Hobhouse er styreleder.Se mere
12. oktober 2016Frank Andreas Jespersen blir med i styretMEGGITT A/SFrank Andreas Jespersen erstatter Torsten Bove i styret for MEGGITT A/S etter en periode på 2 år. Annette Mary Oonagh Hobhouse er fortsatt styreleder.Se mere
16. juni 2016Overskudd på DKK 15 mio.MEGGITT A/SMEGGITT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Annette Mary Oonagh Hobhouse er styreleder.Se mere
11. juni 2015Underskudd på DKK 6,9 mio.MEGGITT A/SMEGGITT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Annette Mary Oonagh Hobhouse er styreleder.Se mere
7. april 2015Annette Mary Oonagh Hobhouse blir med i styretMEGGITT A/SAnnette Mary Oonagh Hobhouse blir med i styret for MEGGITT A/S.Se mere