2. januar 2019Christian Bang Nielsen blir med i ledelsenRÜSLER ApSChristian Bang Nielsen erstatter Annette Rüsler Nielsen i ledelsen for RÜSLER ApS etter en periode på 19 år.Se mere
1. januar 2019Endring i eierkretsenRÜSLER ApSAnnette Rüsler Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av RÜSLER ApS.Se mere
30. mai 2018Underskudd på DKK 13.667 RÜSLER ApSRÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2018AdresseendringRÜSLER ApSRÜSLER ApS flytter til ny adresse i Slagelse. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. mai 2017Underskudd på DKK 14.685 RÜSLER ApSRÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. mai 2016Overskudd på DKK 41.309 RÜSLER ApSRÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2016AdresseendringRÜSLER ApSRÜSLER ApS flytter til ny adresse i Slagelse. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. mai 2015Overskudd på DKK 69.859 RÜSLER ApSRÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2014Overskudd på DKK 73.888 RÜSLER ApSRÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2013Overskudd på DKK 59.458 RÜSLER ApSRÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortRÜSLER ApSRÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortRÜSLER ApSRÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mai 2011Nytt navn: RÜSLER ApSBANG & RÜSLER ApSBANG & RÜSLER ApS skifter navn til RÜSLER ApS. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortBANG & RÜSLER ApSBANG & RÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortBANG & RÜSLER ApSBANG & RÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortBANG & RÜSLER ApSBANG & RÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortBANG & RÜSLER ApSBANG & RÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2007Ny bransje: Engroshandel med vin og spiritusBANG & RÜSLER ApSTidligere bransje: Engroshandel med lak, maling, tapet, malerpensler mv. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortBANG & RÜSLER ApSBANG & RÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortBANG & RÜSLER ApSBANG & RÜSLER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Annette Rüsler Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere