8. januarOverskudd på DKK 24.011 Tolkesmil ApSTolkesmil ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anni Hillerup Bang er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. mai 2023AdresseendringTolkesmil ApSTolkesmil ApS flytter til ny adresse i Ishøj. Anni Hillerup Bang er adm. direktør i virksomheten.Se mere
8. februar 2023Overskudd på DKK 96.899 Tolkesmil ApSTolkesmil ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anni Hillerup Bang er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. februar 2022Overskudd på DKK 143.175 Tolkesmil ApSTolkesmil ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anni Hillerup Bang er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. september 2021Ny selskapsform AnpartsselskabTolkesmil ApSTolkesmil IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Tolkesmil ApS. Anni Hillerup Bang er adm. direktør i virksomheten.Se mere
16. februar 2021Overskudd på DKK 123.510 Tolkesmil IVSTolkesmil IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anni Hillerup Bang er adm. direktør i virksomheten.Se mere
10. mars 2020Overskudd på DKK 39.224 Tolkesmil IVSTolkesmil IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anni Hillerup Bang er adm. direktør i virksomheten.Se mere
25. februar 2019Overskudd på DKK 221.695 Tolkesmil IVSTolkesmil IVS offentliggjør regnskap for perioden 10. mars 2018 til 31. desember 2018. Anni Hillerup Bang er adm. direktør i virksomheten.Se mere
14. mai 2018Anni Hillerup Bang blir adm. direktørTolkesmil IVSAnni Hillerup Bang erstatter Søren Tømmerås Schulze Pettersson som adm. direktør i Tolkesmil IVS.Se mere
14. mai 2018Endring i eierkretsenTolkesmil IVSAnni Hillerup Bang registrert som reell eier av Tolkesmil IVS.Se mere
14. mai 2018AdresseendringTolkesmil IVSTolkesmil IVS flytter fra Nivå til Ishøj. Anni Hillerup Bang er adm. direktør i virksomheten.Se mere