AUT. EL-INSTALLATØR EJNAR SØRENSENAABYBRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anni Marie Lundsgaard Eriksen Sørensen er styreleder.
AUT. EL-INSTALLATØR EJNAR SØRENSENAABYBRO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Anni Marie Lundsgaard Eriksen Sørensen er styreleder.
Kartoffelavlerlauget i Store Vildmose v/Anni Eriksen endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til KARTOFFELAVLERLAUGET I STORE VILDMOSE F.M.B.A.. Anni Marie Lundsgaard Eriksen Sørensen er medlem av styret.