19. mai 2014Marie Rotne blir med i styretCARLSBERG IT A/SMarie Rotne erstatter Anni Merethe Olsen i styret for CARLSBERG IT A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. april 2014Kim Rolf Jensen blir adm. direktørCARLSBERG IT A/SKim Rolf Jensen erstatter Lars Vestergaard som adm. direktør i CARLSBERG IT A/S. Anni Merethe Olsen er medlem av styret.Se mere
12. mars 2014Helle Bjørnskov Fischer forlater styretCARLSBERG IT A/SHelle Bjørnskov Fischer forlater styret for CARLSBERG IT A/S etter en periode på 6 år. Anni Merethe Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2014Ny bransje: Computer facility managementCARLSBERG IT A/STidligere bransje: Anden it-servicevirksomhed. Anni Merethe Olsen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2013Regnskap for 2012 offentligjortCARLSBERG IT A/SCARLSBERG IT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Anni Merethe Olsen er medlem av styret.Se mere
1. november 2012Lars Vestergaard blir adm. direktørCARLSBERG IT A/SLars Vestergaard erstatter Jan Thieme Rasmussen som adm. direktør i CARLSBERG IT A/S. Anni Merethe Olsen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2012Jan Thieme Rasmussen blir adm. direktørCARLSBERG IT A/SJan Thieme Rasmussen erstatter Kenneth Egelund Schmidt som adm. direktør i CARLSBERG IT A/S. Anni Merethe Olsen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortCARLSBERG IT A/SCARLSBERG IT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Anni Merethe Olsen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortCARLSBERG IT A/SCARLSBERG IT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Anni Merethe Olsen er medlem av styret.Se mere
1. februar 2011Søren Leth blir med i styretCARLSBERG IT A/SSøren Leth erstatter Leif Storm i styret for CARLSBERG IT A/S etter en periode på 8 måneder. Anni Merethe Olsen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. november 2010AdresseendringCARLSBERG IT A/SCARLSBERG IT A/S flytter fra København K til København V. Anni Merethe Olsen er medlem av styret.Se mere
1. november 2010Anni Merethe Olsen blir med i styretCARLSBERG IT A/SAnni Merethe Olsen erstatter Anders Tolstrup Mikkelsen i styret for CARLSBERG IT A/S etter en periode på 5 måneder.Se mere