2. juli 2007Annie Ring forlater styretALARMDIVISIONEN A/SAnnie Ring forlater styret for ALARMDIVISIONEN A/S etter en periode på 7 år.Se mere
1. juli 2007Endring i eierkretsenALARMDIVISIONEN A/SPeter Steffen Quirinus-Jensen registrert som reell eier av ALARMDIVISIONEN A/S. Annie Ring er medlem av styret.Se mere
2. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortALARMDIVISIONEN A/SALARMDIVISIONEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2005 til 31. mai. Annie Ring er medlem av styret.Se mere
1. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortALARMDIVISIONEN A/SALARMDIVISIONEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2004 til 31. mai. Annie Ring er medlem av styret.Se mere
3. november 2004Regnskap for 2004 offentligjortALARMDIVISIONEN A/SALARMDIVISIONEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2003 til 31. mai. Annie Ring er medlem av styret.Se mere
3. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortALARMDIVISIONEN A/SALARMDIVISIONEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2002 til 31. mai. Annie Ring er medlem av styret.Se mere
11. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortALARMDIVISIONEN A/SALARMDIVISIONEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2001 til 31. mai. Annie Ring er medlem av styret.Se mere
11. oktober 2001Regnskap for 2001 offentligjortALARMDIVISIONEN A/SALARMDIVISIONEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2000 til 31. mai. Annie Ring er medlem av styret.Se mere
9. oktober 2000Regnskap for 2000 offentligjortALARMDIVISIONEN A/SALARMDIVISIONEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1999 til 31. mai. Annie Ring er medlem av styret.Se mere
20. september 2000Annie Ring blir med i styretALARMDIVISIONEN A/SAnnie Ring blir med i styret for ALARMDIVISIONEN A/S.Se mere
20. september 2000Ny selskapsform AktieselskabALARMDIVISIONEN A/SALARMDIVISIONEN ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til ALARMDIVISIONEN A/S. Annie Ring er medlem av styret.Se mere