23. april 1997Annita Andersen forlater styretAKTIESELSKABET AF 10. APRIL 1997, RANDERSAnnita Andersen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 10. APRIL 1997, RANDERS etter en periode på 5 måneder.Se mere
17. april 1997Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 10. APRIL 1997, RANDERSDANALIGHT A/SDANALIGHT A/S skifter navn til AKTIESELSKABET AF 10. APRIL 1997, RANDERS. Annita Andersen er medlem av styret.Se mere
13. mars 1997Flere forlater styretDANALIGHT A/S2 medlemmer forlater styret for DANALIGHT A/S. Annita Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. februar 1997Leif Busch Hansen blir med i styretDANALIGHT A/SLeif Busch Hansen blir med i styret for DANALIGHT A/S. Annita Andersen er fortsatt styremedlem.Se mere
12. november 1996Annita Andersen blir med i styretDANALIGHT A/SAnnita Andersen blir med i styret for DANALIGHT A/S.Se mere