14. maiOverskudd på DKK 122.580 WINSCALES 99 ApSWINSCALES 99 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
14. maiOverskudd på DKK 9,2 mio.K/S WINSCALESK/S WINSCALES offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
9. mai 2023Overskudd på DKK 35.602 WINSCALES 99 ApSWINSCALES 99 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
8. mai 2023Overskudd på DKK 15 mio.K/S WINSCALESK/S WINSCALES offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
25. mars 2022Overskudd på DKK 5,3 mio.K/S WINSCALESK/S WINSCALES offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
25. mars 2022Underskudd på DKK 4.534 WINSCALES 99 ApSWINSCALES 99 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
25. mai 2021 · Dagbladet Holstebro-StruerOverskuddet stiger: Firma i Jegindø fik millionoverskudI første omgang er det Henning Ahle,Jens Christian Ørgaard Refsgaard Pedersen,Ole Døssing Christensen,Jens Ahle,Kjeld Ejner Graversgård-Knudsen,Knud Juul,Anton Dalbjerg Jensen,Jan Thorleif Olesen,BØHL MINKFARM ApS,Bøhl ApS, der står som ejere. Les artikkel
25. mai 2021Overskudd på DKK 6,2 mio.K/S WINSCALESK/S WINSCALES offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
24. mai 2021Overskudd på DKK 6.111 WINSCALES 99 ApSWINSCALES 99 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
29. april 2020StiftelseK/S WINSCALESK/S WINSCALES stiftes i bransjen fremstilling af vindmøller og dele hertil. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
1. april 2020Endring i eierkretsenWINSCALES 99 ApSJan Thorleif Olesen øker sitt reelle eierskap av WINSCALES 99 ApS. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
5. mars 2020Overskudd på DKK 16.658 WINSCALES 99 ApSWINSCALES 99 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
24. april 2019Underskudd på DKK 1.959 WINSCALES 99 ApSWINSCALES 99 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
18. mai 2018Underskudd på DKK 2.811 WINSCALES 99 ApSWINSCALES 99 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
25. oktober 2017Endring i eierkretsenWINSCALES 99 ApSJan Thorleif Olesen registrert som reell eier av WINSCALES 99 ApS. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
14. juli 2017AdresseendringWINSCALES 99 ApSWINSCALES 99 ApS flytter fra Aarhus C til Thyholm. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
29. juni 2017Kjeld Ejner Graversgård-Knudsen blir med i styretWINSCALES 99 ApSKjeld Ejner Graversgård-Knudsen erstatter Uffe Bak-Aagaard i styret for WINSCALES 99 ApS etter en periode på 10 år. Anton Dalbjerg Jensen er fortsatt styreleder.Se mere
29. juni 2017Bruno Kold Larsen forlater ledelsenWINSCALES 99 ApSBruno Kold Larsen forlater ledelsen for WINSCALES 99 ApS etter en periode på 10 år. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
29. juni 2017Jan Thorleif Olesen blir adm. direktørWINSCALES 99 ApSJan Thorleif Olesen blir adm. direktør i WINSCALES 99 ApS. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere
18. mai 2017Underskudd på DKK 13.724 WINSCALES 99 ApSWINSCALES 99 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Anton Dalbjerg Jensen er styreleder.Se mere