18. november 2009Anton Jacob van Dam forlater ledelsenAROVIT HOLDING ApSAnton Jacob van Dam forlater ledelsen for AROVIT HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortAROVIT HOLDING ApSAROVIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Anton Jacob van Dam er medlem af ledelsen.Se mere
12. september 2008Flere forlater styretAROVIT HOLDING ApS2 medlemmer forlater styret for AROVIT HOLDING ApS. Anton Jacob van Dam er medlem af ledelsen.Se mere
18. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortAROVIT HOLDING ApSAROVIT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Anton Jacob van Dam er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2008Benjamin Emmanuel Barrière blir med i styretAROVIT HOLDING ApSBenjamin Emmanuel Barrière erstatter Eric-Jan Boudewijn Vink i styret for AROVIT HOLDING ApS etter en periode på 1 år. Anton Jacob van Dam er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2008Anton Jacob van Dam blir med i ledelsenAROVIT HOLDING ApSAnton Jacob van Dam erstatter Keith Michael Buchanan i ledelsen for AROVIT HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere