30. oktober 1987Anton Povl Sørensen forlater styretApS AF 8. SEPTEMBER 1977Anton Povl Sørensen forlater styret for ApS AF 8. SEPTEMBER 1977 etter en periode på 10 år.Se mere
3. desember 1985Ny status UNDER FRIVILLIG LIKVIDATIONApS AF 8. SEPTEMBER 1977Tidligere status: Normal. Anton Povl Sørensen er medlem av styret.Se mere
8. september 1977StiftelseApS AF 8. SEPTEMBER 1977ApS AF 8. SEPTEMBER 1977 stiftes i 1977. Anton Povl Sørensen er medlem av styret.Se mere