9. mai 2018Holger Nielsen blir med i styretDANSK NATURPRODUKT A/SHolger Nielsen erstatter Anton Østergaard i styret for DANSK NATURPRODUKT A/S etter en periode på 12 år.Se mere
22. mai 2017Overskudd på DKK 3,6 mio.DANSK NATURPRODUKT A/SDANSK NATURPRODUKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2016 til 31. mars. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
19. mai 2016Overskudd på DKK 4,5 mio.DANSK NATURPRODUKT A/SDANSK NATURPRODUKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2015 til 31. mars. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
28. mai 2015Overskudd på DKK 5,3 mio.DANSK NATURPRODUKT A/SDANSK NATURPRODUKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2014 til 31. mars. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
21. mai 2014Overskudd på DKK 3,7 mio.DANSK NATURPRODUKT A/SDANSK NATURPRODUKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2013 til 31. mars. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
24. mai 2013Overskudd på DKK 3,6 mio.DANSK NATURPRODUKT A/SDANSK NATURPRODUKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2012 til 31. mars. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
24. mai 2012Regnskap for 2012 offentligjortDANSK NATURPRODUKT A/SDANSK NATURPRODUKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2011 til 31. mars. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
26. mai 2011Regnskap for 2011 offentligjortDANSK NATURPRODUKT A/SDANSK NATURPRODUKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2010 til 31. mars. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
19. mai 2010Regnskap for 2010 offentligjortDANSK NATURPRODUKT A/SDANSK NATURPRODUKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2009 til 31. mars. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
1. juli 2009Svend Krebs blir med i styretDANSK NATURPRODUKT A/SSvend Krebs blir med i styret for DANSK NATURPRODUKT A/S. Anton Østergaard er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2009Tommy Faurholdt Jensen blir med i ledelsenDANSK NATURPRODUKT A/STommy Faurholdt Jensen erstatter Svend Krebs i ledelsen for DANSK NATURPRODUKT A/S etter en periode på 15 år. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
19. mai 2009Regnskap for 2009 offentligjortDANSK NATURPRODUKT A/SDANSK NATURPRODUKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2008 til 31. mars. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
18. juni 2008Anton Østergaard forlater styretLILLE HEDEGAARD ApSAnton Østergaard forlater styret for LILLE HEDEGAARD ApS etter en periode på 11 år.Se mere
30. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortLILLE HEDEGAARD ApSLILLE HEDEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
21. mai 2008Regnskap for 2008 offentligjortDANSK NATURPRODUKT A/SDANSK NATURPRODUKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2007 til 31. mars. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteterDANSK NATURPRODUKT A/STidligere bransje: Skovbrug. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Dyrkning af kernefrugter og stenfrugterLILLE HEDEGAARD ApSTidligere bransje: Dyrkning af frugt og bær, nødder og krydderiplanter. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
30. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortLILLE HEDEGAARD ApSLILLE HEDEGAARD ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
18. mai 2007Regnskap for 2007 offentligjortDANSK NATURPRODUKT A/SDANSK NATURPRODUKT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2006 til 31. mars. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere
11. mai 2007AdresseendringDANSK NATURPRODUKT A/SDANSK NATURPRODUKT A/S flytter fra Aars til Aalestrup. Anton Østergaard er medlem av styret.Se mere