31. mai 2017Antonio Caro forlater styretHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSAntonio Caro forlater styret for HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS etter en periode på 2 år.Se mere
14. oktober 2016AdresseendringHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS flytter fra Kgs.Lyngby til Virum. Antonio Caro er medlem av styret.Se mere
14. juni 2016Overskudd på DKK 2,3 mio.HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Antonio Caro er medlem av styret.Se mere
2. juni 2016Charalabos Klados blir med i styretHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSCharalabos Klados erstatter Thomas Gareth Bryn i styret for HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS etter en periode på 4 år. Antonio Caro er fortsatt styremedlem.Se mere
9. juni 2015Overskudd på DKK 2,4 mio.HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Antonio Caro er medlem av styret.Se mere
4. juni 2015Martin Jannik Andersen blir med i styretHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSMartin Jannik Andersen blir med i styret for HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS. Antonio Caro er fortsatt styremedlem.Se mere
2. januar 2015Antonio Caro blir med i styretHILL'S PET NUTRITION DENMARK ApSAntonio Caro erstatter Francisco Javier Munoz Ramirez i styret for HILL'S PET NUTRITION DENMARK ApS etter en periode på 7 måneder.Se mere