31. oktober 2016 · i dagBestyrelses- og lederrokader uge 43Caverion Danmark A/S Martti Juhani Ala-Härkönen er indtrådt som næstformand og har erstattet Antti Juhani Heinola i bestyrelsen hos Caverion Danmark A/S (kilde: Les artikkel
28. oktober 2016 · Building SupplyUgens rokader i bestyrelser og direktionerCaverion Danmark A/S Martti Juhani Ala-Härkönen er indtrådt som næstformand og har erstattet Antti Juhani Heinola i bestyrelsen hos Caverion Danmark A/S (kilde: Les artikkel
19. oktober 2016Martti Juhani Ala-Härkönen blir med i styretCaverion Danmark A/SMartti Juhani Ala-Härkönen erstatter Antti Juhani Heinola i styret for Caverion Danmark A/S etter en periode på 4 år.Se mere
22. juni 2016Mona Carina Svedberg Qvarngård forlater styretCaverion Danmark A/SMona Carina Svedberg Qvarngård forlater styret for Caverion Danmark A/S etter en periode på 5 måneder. Antti Juhani Heinola er fortsatt styremedlem.Se mere
16. mai 2016Olof Frederik Thernström Strand forlater styretCaverion Danmark A/SOlof Frederik Thernström Strand forlater styret for Caverion Danmark A/S etter en periode på 2 år. Antti Juhani Heinola er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mai 2016Overskudd på DKK 21 mio.Caverion Danmark A/SCaverion Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Antti Juhani Heinola er medlem av styret.Se mere
18. mars 2016Erstatning i styretCaverion Danmark A/S3 endringer i styret for Caverion Danmark A/S. Antti Juhani Heinola er fortsatt styremedlem.Se mere
21. januar 2016Nye navn i styretCaverion Danmark A/S2 nye medlemmer blir med i styret for Caverion Danmark A/S. Antti Juhani Heinola er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2016Knut Gaaserud blir adm. direktørCaverion Danmark A/SKnut Gaaserud blir adm. direktør i Caverion Danmark A/S. Antti Juhani Heinola er medlem av styret.Se mere
31. desember 2015Peter Rafn slutter som adm. direktørCaverion Danmark A/SPeter Rafn slutter som adm. direktør i Caverion Danmark A/S. Antti Juhani Heinola er medlem av styret.Se mere
8. mai 2015Underskudd på DKK 30 mio.Caverion Danmark A/SCaverion Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Antti Juhani Heinola er medlem av styret.Se mere
20. april 2015Peter Rafn forlater styretCaverion Danmark A/SPeter Rafn forlater styret for Caverion Danmark A/S etter en periode på 3 år. Antti Juhani Heinola er fortsatt styremedlem.Se mere
14. mai 2014Erstatning i styretCaverion Danmark A/S3 endringer i styret for Caverion Danmark A/S. Antti Juhani Heinola er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 2014Overskudd på DKK 1,9 mio.Caverion Danmark A/SCaverion Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Antti Juhani Heinola er medlem av styret.Se mere
1. juli 2013Matti Juhani Pitkäkoski blir ny styrelederCaverion Danmark A/SMatti Juhani Pitkäkoski erstatter Matti Juhani Malmberg som styreleder hos Caverion Danmark A/S etter en periode på 2 år. Antti Juhani Heinola er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juli 2013Nytt navn: Caverion Danmark A/SYIT A/SYIT A/S skifter navn til Caverion Danmark A/S. Antti Juhani Heinola er medlem av styret.Se mere
10. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortYIT A/SYIT A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Antti Juhani Heinola er medlem av styret.Se mere
1. desember 2012Antti Juhani Heinola blir med i styretYIT A/SAntti Juhani Heinola erstatter Tuula Marjukka Haataja i styret for YIT A/S etter en periode på 4 år.Se mere