26. februar 1999Ny status UNDER KONKURSApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1Tidligere status: Opløst efter konkurs.
20. mai 1997Ny status OPLØST EFTER KONKURSApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1Tidligere status: Under konkurs.
20. mai 1997Ny status OPLØST EFTER KONKURSApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1Tidligere status: Under konkurs.
30. november 1994Ny status UNDER KONKURSApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1Tidligere status: Tvangsopløst.
19. juni 1992Ny status TVANGSOPLØSTApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1Tidligere status: Under tvangsopløsning.
19. desember 1991Bernd Dennis Wellendorph forlater ledelsenApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1Bernd Dennis Wellendorph forlater ledelsen for ApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1 etter en periode på 21 år.
12. august 1991Sven Agner Petersen forlater ledelsenApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1Sven Agner Petersen forlater ledelsen for ApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1 etter en periode på 21 år.
14. mai 1991Verner Damsgaard Pedersen forlater ledelsenApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1Verner Damsgaard Pedersen forlater ledelsen for ApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1 etter en periode på 21 år.
13. mars 1991Flere forlater styretApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 13 medlemmer forlater styret for ApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1.Henrik Caprani WinkelForlater etter en periode på 21 årJens Vejrup LassenForlater etter en periode på 21 årPer Orla BaaschForlater etter en periode på 21 år
20. desember 1990Jens Vejrup Lassen forlater ledelsenApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1Jens Vejrup Lassen forlater ledelsen for ApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1 etter en periode på 20 år.
2. november 1990Flere forlater styretApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 14 medlemmer forlater styret for ApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1.Christian Søgaard LarsenForlater etter en periode på 20 årEllinor Brask-NielsenForlater etter en periode på 20 årErik NielsenForlater etter en periode på 20 årJens Ole NielsenForlater etter en periode på 20 år
2. november 1990Ellinor Brask-Nielsen forlater ledelsenApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1Ellinor Brask-Nielsen forlater ledelsen for ApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1 etter en periode på 20 år.
7. oktober 1990Nytt navn: ApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1MICHAEL NIELSEN A/SMICHAEL NIELSEN A/S skifter navn til ApS AF 25. SEPTEMBER 1990 NR. 1.
11. august 1988Nytt navn: MICHAEL NIELSEN A/SKLORINFABRIKEN A/SKLORINFABRIKEN A/S skifter navn til MICHAEL NIELSEN A/S.
10. august 1988Flere forlater styretKLORINFABRIKEN A/S2 medlemmer forlater styret for KLORINFABRIKEN A/S.Rudolf Lennert HattenbachForlater etter en periode på 18 årÅke Herbertsson WilkeForlater etter en periode på 18 år
10. august 1988Christian Søgaard Larsen forlater ledelsenKLORINFABRIKEN A/SChristian Søgaard Larsen forlater ledelsen for KLORINFABRIKEN A/S etter en periode på 18 år.
28. august 1970StiftelseKLORINFABRIKEN A/SKLORINFABRIKEN A/S stiftes i bransjen anden udlejning af boliger.Adressec/o Bjarne JensenRødovrevej 872610 RødovrePersonerBernd Dennis WellendorphDirektørChristian Søgaard LarsenDirektør, styremedlemEllinor Brask-NielsenDirektør, styremedlemJens Vejrup LassenDirektør, styremedlemSven Agner PetersenDirektørVerner Damsgaard PedersenDirektørErik NielsenStyremedlemHenrik Caprani WinkelStyremedlemJens Ole NielsenStyremedlemPer Orla BaaschStyremedlemRudolf Lennert HattenbachStyremedlemÅke Herbertsson WilkeStyremedlem